Jason AZZOPARDI
Малта
Роден : , Pietà
5-и парламентарен мандат Jason AZZOPARDI
Политически групи
- 29-03-2004 / 30-04-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
- 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
Национални партии
- 29-03-2004 / 30-04-2004 : Partit Nazzjonalista (Малта)
- 01-05-2004 / 19-07-2004 : Partit Nazzjonalista (Малта)
членове
- 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
- 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
Наблюдател
- 19-04-2004 / 30-04-2004 : Комисия по рибно стопанство
- 19-04-2004 / 30-04-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
all-activities
Участие в пленарните заседания
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11