Hedy d'ANCONA
Нидерландия
Роден : , 's-Gravenhage
4-ти парламентарен мандат Hedy d'ANCONA
Политически групи
- 19-07-1994 / 08-02-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател
- 09-02-1995 / 03-02-1997 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател
- 04-02-1997 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
Национални партии
- 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)
Председател
- 13-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
- 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
членове
- 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
- 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
- 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
- 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
- 11-10-1995 / 13-10-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
Заместник
- 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
- 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
- 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените
- 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния