Mechthild von ALEMANN
Германия
Роден : , Seebach/Krs. Langensalza
3-ти парламентарен мандат Mechthild von ALEMANN
Политически групи
- 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Заместник-председател
Национални партии
- 25-07-1989 / 18-07-1994 : Freie Demokratische Partei (Германия)
членове
- 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
- 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по транспорт и туризъм
- 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Югославия
- 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
- 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
- 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
- 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния